BATH CANCER UNIT APPEAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve sickness by supporting the work of the Oncology and Radiotherapy Unit at The Royal United Hospital Bath and other health units.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 19 Rhagfyr 1980: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL DENIS TAYLOR | Cadeirydd | 17 May 2017 |
|
|||||
Sandra Pinner | Ymddiriedolwr | 17 May 2017 |
|
|
||||
ALAN WEBB | Ymddiriedolwr | 17 May 2017 |
|
|||||
MICHAEL PHILIP COOMBS | Ymddiriedolwr | 14 August 2012 |
|
|||||
SUZANNE COPPIN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CAROLINE ANN GILLEECE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JANE ELLEN MARGETTS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
LESLIE ROBERT DYMOND | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES OF ASSOCIATION ADOPTED 11TH AUGUST 1980 AS AMENDED 18TH MARCH 1992
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS BY RAISING MONEY TO PURCHASE EQUIPMENT AND PROVIDE FACILITIES AT THE ONCOLOGY AND RADIOTHERAPY UNIT AT THE BATH ROYAL UNITED HOSPITAL NOT PROVIDED BY THE REGIONAL HEALTH AUTHORITY OR BY ANY NATIONAL HEALTH SERVICE TRUST WHICH ADMINISTERS AND GOVERNS THE BATH ROYAL UNITED HOSPITAL
Maes buddion
BATH ROYAL UNITED HOSPITAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19A WESTWOOD ROAD
TROWBRIDGE
BA14 9BR
- Ffôn:
- 01225764441
- E-bost:
- chairman@bcusg.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window