BRENTWOOD CLUB FOR VISUALLY-IMPAIRED PERSONS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide a twice monthly meeting place and several outings for visually impaired people living in the Brentwood, Essex area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
Llywodraethu
- 21 Ionawr 1981: Cofrestrwyd
- 27 Medi 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- BRENTWOOD VISUALLY HANDICAPPED CLUB (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.48k | £7.08k | £4.47k | £1 | £1.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.31k | £5.54k | £2.48k | £52 | £1.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 10 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 12 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 24 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21ST OCTOBER 1980 & AMENDED 6 NOVEMBER 2001
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE CONDITION OF VISUALLY IMPAIRED PERSONS IN BRENTWOOD AND THE SURROUNDING DISTRICT, IN WAYS WHICH MAY INCLUDE ONE OR BOTH OF THE FOLLOWING: (I) THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, SO THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE ENHANCED. (II) THE PROVISION OF EDUCATIONAL SERVICES AND/OR FACILITIES, PARTICULARLY THOSE WHICH AIM TO RELIEVE THE CONDITION OF VISUAL IMPAIRMENT.
Maes buddion
BRENTWOOD AND THE SURROUNDING DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window