Hanes ariannol FRIENDS OF MILTON KEYNES HOSPITAL AND COMMUNITY

Rhif yr elusen: 281376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.63k £3.22k £11.09k £14.25k £14.04k
Cyfanswm gwariant £27.95k £51.65k £22.38k £22.41k £68.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A