Dogfen lywodraethu FRIENDS OF MILTON KEYNES HOSPITAL AND COMMUNITY
Rhif yr elusen: 281376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4TH JUNE 1980 AS AMENDED 19TH JULY 1999 AS AMENDED 22ND SEPTEMBER 2003. as amended on 29 Oct 2012 as amended on 09 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
TO SUPPORT PATIENTS OF THE NHS TRUSTS WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, INFIRM, HANDICAPPED OR IN NEED OF ASSISTANCE AND GENERALLY TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE SAID NHS TRUSTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED IN PRACTICE THE MILTON KEYNES HOSPITAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.