Dogfen lywodraethu SREE NARAYANA GURU MISSION OF THE UK
Rhif yr elusen: 281388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19/10/1980 AS AMENDED ON 03/05/1981 AS AMENDED ON 02/05/1982 AS AMENDED ON 22/06/2008 AS AMENDED ON 14/11/2009 AS AMENDED ON 03/05/2010 AS AMENDED ON 09/04/2011 AS AMENDED ON 22/07/2012 AS AMENDED ON 05/04/2014
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE SREE NARAYANA DHARMA (THE PROMOTION OF RELIGIOUS AND RACIAL HARMONY, EQUALITY AND DIVERSITY)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.