ymddiriedolwyr SREE NARAYANA GURU MISSION OF THE UK
Rhif yr elusen: 281388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVINDAN SASIKUMAR | Cadeirydd | 05 April 2014 |
|
|
||||
Leela Dileepkumar | Ymddiriedolwr | 22 December 2019 |
|
|
||||
Manilal Sivanandan | Ymddiriedolwr | 22 December 2019 |
|
|
||||
Peethamparan Arun | Ymddiriedolwr | 22 December 2019 |
|
|
||||
Naryanan Sudevan | Ymddiriedolwr | 22 December 2019 |
|
|
||||
Suja Gopinathan | Ymddiriedolwr | 22 December 2019 |
|
|
||||
Ushakumari Prasobhkumar | Ymddiriedolwr | 22 December 2019 |
|
|
||||
Jayan ran | Ymddiriedolwr | 28 May 2017 |
|
|
||||
JOSE VISWAMBARAN | Ymddiriedolwr | 28 May 2017 |
|
|
||||
Arjun Divakaran | Ymddiriedolwr | 28 May 2017 |
|
|
||||
THANKAPPAN KISHORKUMAR | Ymddiriedolwr | 28 May 2017 |
|
|
||||
BINOYELAL PILLAI | Ymddiriedolwr | 22 May 2017 |
|
|
||||
Bhaskaran Sureshbabu | Ymddiriedolwr | 21 June 2015 |
|
|
||||
VISWAMBHARAN SARASAN | Ymddiriedolwr | 18 April 2014 |
|
|
||||
MR TG SASIDHARAN | Ymddiriedolwr | 05 April 2014 |
|
|
||||
KARUNAKARAN THANKARAJ | Ymddiriedolwr | 05 April 2014 |
|
|
||||
VALSALA THANKAPPAN | Ymddiriedolwr | 05 April 2014 |
|
|
||||
BAIJU SANTHASEELAN | Ymddiriedolwr | 05 April 2014 |
|
|
||||
PEETHAMBARAN ARUN | Ymddiriedolwr | 05 April 2014 |
|
|
||||
RAGHAVAN VINODBABU | Ymddiriedolwr | 05 April 2014 |
|
|
||||
GANGADHARAN SURESHKUMAR | Ymddiriedolwr | 05 April 2014 |
|
|
||||
SHAJI SIVANANDAN | Ymddiriedolwr | 05 April 2014 |
|
|
||||
JYOTHIPRAKASH NARAYANAN | Ymddiriedolwr | 05 April 2014 |
|
|
||||
SURESH DHARMARAJAN | Ymddiriedolwr | 05 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.