ymddiriedolwyr GUILDFORD CLASSICAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 281396
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Hamilton | Cadeirydd | 29 June 2021 |
|
|
||||
Phoebe Graham | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Dan Fisher | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Andrew James | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Jennifer Michail | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Catherine Hudspith | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Emily Campbell | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Sonya Hinton | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Rebecca Markham-Jones | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Dr Guy Brindley | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|
||||
Sophie Greenoakes | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
Stefanie Michalopoulou | Ymddiriedolwr | 04 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.