THE CARNIVOROUS PLANT SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We promote the study and conservation of carnivorous plants by publishing a newsletter/journal and cultivation guidance, operating a website, maintaining an extensive seedbank, participating in shows and events, and funding conservation and research projects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 22 Mehefin 1981: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penny Wright | Ymddiriedolwr | 04 May 2024 |
|
|
||||
Matt Portrey | Ymddiriedolwr | 04 May 2024 |
|
|
||||
Christopher WJC Wheeler | Ymddiriedolwr | 04 May 2024 |
|
|
||||
David Browne | Ymddiriedolwr | 04 May 2024 |
|
|
||||
Nik McIntyre | Ymddiriedolwr | 04 May 2024 |
|
|
||||
Dr Paul Richards | Ymddiriedolwr | 04 May 2024 |
|
|
||||
Stephen Morley | Ymddiriedolwr | 13 August 2022 |
|
|
||||
Ian Ronald Ladd | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.69k | £6.00k | £5.80k | £7.68k | £9.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.01k | £7.38k | £1.97k | £3.87k | £4.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Chwefror 2025 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Hydref 2022 | 249 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED MAY 1978 AS AMENDED 8TH NOVEMBER 1980 as amended on 25 May 2019 as amended on 29 May 2021 as amended on 13 Aug 2022 as amended on 13 Aug 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN STUDY OF CARNIVOROUS PLANTS, AND TO PROMOTE THE CONSERVATION OF SUCH PLANTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
32 Plum Tree Way
SCUNTHORPE
DN16 1LL
- Ffôn:
- 07808584290
- E-bost:
- enquiries@thecps.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window