Dogfen lywodraethu SHERINGHAM AND CROMER CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 281467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 08/12/1980 AS AMENDED ON 28/01/2008 AS AMENDED ON 09/09/2013 as amended on 26 Nov 2018 as amended on 20 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION AND APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF CHORAL MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY THE PRESENTATION OF PUBLIC CHORAL CONCERTS AND BY SUCH OTHER WAYS AS THE SOCIETY THROUGH ITS COMMITTEE SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED IN PRACTICE NORTH NORFOLK
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.