GLOBAL OUTREACH (UK)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support has been provided for workers in an itinerant preaching ministry,and for a video/DVD and literature ministry. Support has also been given to a missionary working on Bible translation in west Africa and to a medical missionary in Republic of Congo. Support is also given to workers in Chad.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Cumbria
- Dyfnaint
- Newham
- Swydd Lincoln
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Gogledd Iwerddon
- Tchad
- Yr Alban
Llywodraethu
- 05 Chwefror 1981: Cofrestrwyd
- 04 Mai 2022: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.12k | £10.29k | £8.26k | £9.36k | £7.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.41k | £9.96k | £8.90k | £9.39k | £8.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 18 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 25 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | 23 Mai 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 14TH NOVEMBER 1980
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION BY THE PROPAGATION OF THE GOSPEL OF THE GRACE OF GOD AS REVEALED IN THE HOLY SCRIPTURES.
Maes buddion
WORLD WIDE BUT IN PARTICULAR THE UNITED KINGDOM AND EUROPE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window