Society for Post-Medieval Archaeology (The)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promote awareness of post-medieval archaeology through sponsoring conferences and research, by publishing a journal and newsletter, and by encouraging student participation and public engagement.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 19 Ionawr 1981: Cofrestrwyd
- THE SOCIETY FOR POST-MEDIEVAL ARCHAEOLOGY LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Hanna Louise Steyne Chamberlin | Cadeirydd | 15 December 2017 |
|
|
||||
Professor Carlo Citter | Ymddiriedolwr | 15 December 2024 |
|
|
||||
Megan Christina Crutcher | Ymddiriedolwr | 15 December 2024 |
|
|
||||
Joel Rodrigues Oliveira dos Santos | Ymddiriedolwr | 15 December 2024 |
|
|
||||
Dr Jamie Farrington | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Dr Tania Casimiro | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Dr Monika Reppo | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Dr Sanna Lipkin | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Dr Katharine Alice Whitaker | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|||||
Dr Helen Loney | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|||||
Dr Magdalena Ewa NAum | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Dr Kathryn Sampek | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Erki Russow | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Lenore Thompson | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Lara Band | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Dr Blessing Chidimuro | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.34k | £21.11k | £23.33k | £20.91k | £26.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.04k | £14.91k | £21.88k | £21.85k | £21.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 17 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 16 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 22 Mehefin 2023 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 20 Mehefin 2022 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6TH FEBRUARY 1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 28TH SEPTEMBER 1980 AND 28TH SEPTEMBER 1980 AND 27TH SEPTEMBER 2002 AND 29 OCTOBER 2005 as amended on 12 Aug 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND FURTHER THE STUDY OF THE ARCHAEOLOGICAL EVIDENCES OF THE HISTORY OF THE POST-MEDIEVAL PERIOD, TO EDUCATE AND INSTRUCT THE PUBLIC BY THE FURTHERANCE OF THAT STUDY, COLLATE, PUBLISH AND SELL MATERIAL AND INFORMATION OF SERVICE OR INTEREST TO THE MEMBERS OF THE SOCIETY AND TO THE GENERAL PUBLIC.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FAO Hanna Steyne - SPMA
C/O Wessex Archaeology
Old Sarum Park
Old Sarum
Salisbury
SP4 6EB
- Ffôn:
- 01782 969712
- E-bost:
- secretary@spma.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window