WINDMILL DAY NURSERY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CHILDCARE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 226538 YARBURGH CHILDRENS TRUST
- 25 Chwefror 1981: Cofrestrwyd
- ZOPHAH DAY NURSERY (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANNAH MARIE SEARLE | Cadeirydd | 16 June 2014 |
|
|
||||
Sebastien Jean Marc Girard | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
Clare Louise Barnett | Ymddiriedolwr | 21 August 2017 |
|
|
||||
Saskia Lianne Levitt | Ymddiriedolwr | 02 September 2016 |
|
|
||||
Nikole King | Ymddiriedolwr | 30 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £455.36k | £370.61k | £290.21k | £278.76k | £266.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £496.02k | £358.25k | £328.89k | £249.35k | £260.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Tachwedd 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Tachwedd 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Gorffennaf 2024 | 245 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Medi 2024 | 311 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Gorffennaf 2024 | 610 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Gorffennaf 2024 | 610 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Mai 2022 | 188 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Mai 2022 | 188 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Chwefror 2021 | 101 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Chwefror 2021 | 102 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11TH FEBRUARY 1981 AS AMENDED ON 31ST OCTOBER 1996. AS AMENDED ON 30 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN BELOW SCHOOL AGE BY PROVIDING SAFE AND SATISFACTORY GROUP PLAY, IN WHICH PARENTS TAKE PART WHEN APPROPRIATE. 2. PROVIDE CARE FOR PRE-SCHOOL CHILDREN ON WEEKDAYS. 3. ENCOURAGING OTHER CHARITABLE ACTIVITIES THROUGH WHICH PARENTS MAY HELP THEIR CHILDREN.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Yarburgh
Highfield Road
East Grinstead
RH19 2DX
- Ffôn:
- 01342328544
- E-bost:
- info@windmilldaynursery.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window