Dogfen lywodraethu QUWWATUL ISLAM HEMEL HEMPSTEAD
Rhif yr elusen: 281675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18/05/1980 AS AMENDED ON 24/05/1987 AS AMENDED ON 09/05/2003 AS AMENDED ON 23/12/2011 ADOPTED 15/01/2016
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE RELIGION OF ISLAM AND ISLAMIC EDUCATION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HEMEL HEMPSTEAD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.