FAIRLEY HOUSE SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Special educational needs school for dyslexic and dyspraxic children aged 6 -13. Unique whole school trans-disciplinary approach integrates education with occupational therapy and speech and language therapy. Charity aims to provide a period of intensive remediation and then return pupils into mainstream education at the earliest opportunity - average stay at the school is seven terms.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£8,194,329
Roddion a chymynroddion | £14.55k | |
Weithgareddau elusennol | £8.00m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £165.50k | |
Arall | £11.09k |
Cyfanswm gwariant:
£8,036,929
Codi arian | £2.36k | |
Weithgareddau elusennol | £8.03m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,676,164 o 137 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.36k | |
Gwariant elusennol | £8.03m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £157.40k |
Pobl

82 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 9 |
£70k i £80k | 5 |
£100k i £110k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 02 Ionawr 1981: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Gamon | Ymddiriedolwr | 07 February 2025 |
|
|
||||
Ali Azam | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Rebecca Shalom | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Lawrence Dore | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Tina Tietjen | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Fiona Dixon | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
||||
Jolyon Luke | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
||||
SARAH HAMILTON-FAIRLEY | Ymddiriedolwr | 25 June 2014 |
|
|
||||
PAUL BARNABY | Ymddiriedolwr | 20 June 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.52m | £6.45m | £6.53m | £7.99m | £8.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.51m | £6.27m | £6.51m | £6.84m | £8.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.51m | £2.64m | £3.06m | £4.20m | £4.68m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.28k | £3.55k | £17.74k | £31.82k | £14.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.41m | £6.34m | £6.47m | £7.84m | £8.00m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.00k | £1.24k | £9.60k | £111.94k | £165.50k | |
|
Incwm - Arall | £88.25k | £62.01k | £29.09k | £13.15k | £11.09k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.51m | £6.27m | £6.48m | £6.84m | £8.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.39k | £995 | £23.36k | £4.23k | £2.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.64k | £7.17k | £7.17k | £12.33k | £20.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £5.32m | £5.33m | £5.14m | £4.92m | £4.79m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £4.41m | £4.54m | £5.15m | £6.67m | £7.08m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.12m | £3.12m | £3.53m | £3.68m | £3.80m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 06 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 06 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 16 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 16 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15/12/1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/11/1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/03/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/07/2014 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 11/07/2014 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 01/08/2014
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN WITH DYSLEXIA AND/OR DYSPRAXIA AND/OR RELATED LEARNING OR LANGUAGE DIFFICULTIES; AND 3.2 TO UNDERTAKE AND PROVIDE FACILITIES FOR RESEARCH INTO THE CAUSES AND PROBLEMS OF AND ASSOCIATED WITH DYSLEXIA, DYSPRAXIA AND RELATED LEARNING OR LANGUAGE DIFFICULTIES AND INTO THE METHODS OF DIAGNOSING ASSESSING ADVISING ON TREATING AND EDUCATING SUCH CHILDREN, AND TO DISSEMINATE THE RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FAIRLEY HOUSE SCHOOL
30 CAUSTON STREET
LONDON
SW1P 4AU
- Ffôn:
- 0207 976 5456
- E-bost:
- enquiries@fairleyhouse.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window