FRIENDS OF THE EARTH CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Friends of the Earth Charitable Trust is committed to the conservation, protection and improvement of the environment. It promotes sustainable development for the public benefit by funding work that includes campaigning, research, education and publishing, and the provision of information on environmental problems and their solutions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£14,950,721
Roddion a chymynroddion | £14.88m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £29.68k | |
Buddsoddiadau | £38.41k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£13,817,159
Codi arian | £2.56m | |
Weithgareddau elusennol | £11.26m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.56m | |
Gwariant elusennol | £11.26m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.13m |
Pobl

201 Gweithwyr
4 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 9 |
£70k i £80k | 4 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
Llywodraethu
- 06 Ionawr 1981: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF THE EARTH TRUST (Enw blaenorol)
- FRIENDS OF THE EARTH TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sian Ferguson | Cadeirydd | 01 June 2023 |
|
|
||||
Beverley Downes | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Nicholas John Eldred | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|||||
Melanie Oley | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.12m | £15.96m | £13.45m | £12.77m | £14.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.76m | £14.49m | £13.43m | £13.49m | £13.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.88m | £12.49m | £12.86m | £12.72m | £14.88m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £70.79k | £3.09m | £36.08k | £27.99k | £29.68k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.16m | £358.30k | £543.15k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.77k | £12.60k | £12.13k | £17.24k | £38.41k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.53m | £1.28m | £1.00m | £1.76m | £3.26m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.81m | £13.54m | £11.77m | £10.82m | £11.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £947.63k | £955.56k | £1.66m | £2.68m | £2.56m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.91k | £29.59k | £24.49k | £23.60k | £20.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £7.54m | £11.86m | £9.79m | £8.82m | £9.19m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £639.69k | £615.55k | £744.89k | £1.38m | £1.92m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £248.03k | £248.03k | £248.03k | £248.03k | £520.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £1.80m | £3.02m | £3.19m | £2.23m | £2.46m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £495.83k | £226.57k | £510.69k | £914.98k | £820.71k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 12 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 12 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 06 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 06 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/12/1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/02/1981 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/12/1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/10/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/02/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25 APR 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 09 NOV 2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 23 AUG 2018
Gwrthrychau elusennol
A. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT AND, IN PARTICULAR, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN ECOLOGY, NATURAL HISTORY,RESOURCE CONSERVATION, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL STUDIES; B. THE CONSERVATION, PROTECTION AND SUSTAINABLE USE FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE EARTH'S NATURAL ENVIRONMENT INCLUDING BIO-DIVERSITY, ATMOSPHERE, WATER, LAND AND NATURAL RESOURCES; C. THE PROMOTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY: (I) THE PRESERVATION, CONSERVATION, AND THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND THE PRUDENT USE OF NATURAL RESOURCES; (II)CONDUCTING OR COMMISSIONING RESEARCH AND PUBLISHING THE RESULTS OF SUCH RESEARCH. 'SUSTAINABLE DEVELOPMENT' MEANS IMPROVING THE QUALITY OF LIFE WHILE LIVING WITHIN THE CARRYING CAPACITY OF SUPPORTING ECOSYSTEMS AND THE NATURAL ENVIRONMENT. 2.2 NOTHING IN THE ARTICLES SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CHARITY FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Friends of The Earth
139 Clapham Road
LONDON
SW9 0HP
- Ffôn:
- 0800581051
- E-bost:
- info@foe.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window