THE IAN KARTEN CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main objective of the trust is the establishment of special centres which give adults with severe disabilities access to assistive computer technology for vocational and life skills training.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gogledd Iwerddon
- Israel
- Yr Alban
Llywodraethu
- 21 Ionawr 1981: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDWARD COPISAROW | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|||||
SALLY ELIZABETH COOKE | Ymddiriedolwr | 29 December 2017 |
|
|
||||
ALEXANDRA MORAN | Ymddiriedolwr | 11 March 2016 |
|
|
||||
ANTHONY DAVIS | Ymddiriedolwr | 20 March 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £410.47k | £430.18k | £454.72k | £447.59k | £465.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £434.07k | £357.46k | £399.25k | £428.25k | £447.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 01 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 01 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 27 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 27 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 11 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 11 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 09 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 09 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 06 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 06 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10TH DECEMBER 1980
Gwrthrychau elusennol
TO CARRY OUT SUCH LEGALLY CHARITABLE PURPOSES FOR THE RELIEF OF POVERTY, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OR RELIGION OR OTHERWISE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SELECT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
International House
64 Nile Street
LONDON
N1 7SR
- Ffôn:
- 07720931477
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window