HERMES TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hermes Trust makes grants and loans to cultural, educational, medical and other charitable projects inspired by Rudolf Steiner's anthroposophy.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Cymru A Lloegr
- Bosnia And Herzegovina
- De Affrica
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Y Swistir
Llywodraethu
- 29 Ionawr 1982: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL FULLER | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|||||
JEREMY SMITH | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|||||
Michael Balcombe | Ymddiriedolwr | 24 November 2015 |
|
|
||||
Margaret Jonas | Ymddiriedolwr | 28 October 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £268.42k | £103.89k | £157.17k | £110.59k | £145.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £185.75k | £116.94k | £204.23k | £153.32k | £186.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10TH DECEMBER 1980
Gwrthrychau elusennol
THE FURTHERANCE OF THE DOCTRINE OF ANTHROPOSOPHY THAT IS TO SAY THE SPIRITUAL SCIENCE WHICH FORMED THE SUBJECT MATTER OF THE WRITINGS AND TEACHINGS OF DR RULDOPH STEINER, AND TO PROMOTE ITS APPLICATION IN THE FIEDS OF EDUCATION, THE ARTS AND SCIENCES, MEDICINE, RELIGION, PHILOSOPHY, SOCIAL DEVELOPMENT AND WELFARE, ARICULTURE AND OTHERWISE FOR THE PUBLIC BENEFIT AND TO PROMOTE THE MENTAL AND MORAL IMPROVEMENTOF HUMAN BEINGS WITH OR WITHOUT SUCH RESERVATIONS, AMENDMENTS, ADDITIONS AND OMISSIONS AS THE TRUSTEES MAY DEEM PROPER AND RELIEF OF THE AGED, SICK AND POOR IN WAY WHICH MAY FRON TIME TO TIME BE CHARITABLE AND SUCH OTHER CHARITABLPURPOSES AS THE TRUSTEES MAY WITH THE APPROVAL OF THE CHARITY COMMISSIONERS RESOLVE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hermes Trust
Old Painswick Inn
Gloucester Street
STROUD
GL5 1QG
- Ffôn:
- 01453763900
- E-bost:
- hermes.trust@freeuk.com
- Gwefan:
-
hermes-trust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window