Ymddiriedolwyr CAPEL-LE-FERNE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 281786
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sally Cook Cadeirydd 03 December 2018
Dim ar gofnod
Kathryn Hounsell Ymddiriedolwr 01 May 2023
Dim ar gofnod
BARRY MANSFIELD Ymddiriedolwr 01 December 2021
Dim ar gofnod
JERRY WATSON Ymddiriedolwr 11 September 2021
Dim ar gofnod
Sarah-Jane Leonard Ymddiriedolwr 05 March 2019
CAPEL LE FERNE PRIMARY SCHOOL PARENTS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Caroline Sands Bunting Ymddiriedolwr 03 December 2018
Dim ar gofnod
ROY MANN Ymddiriedolwr 03 December 2018
Dim ar gofnod