Hanes ariannol THE ARTS SOCIETY SURREY HILLS

Rhif yr elusen: 281822
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.07k £6.62k £14.13k £22.49k £13.55k
Cyfanswm gwariant £14.37k £6.94k £14.48k £21.34k £11.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A