Ymddiriedolwyr SPEXHALL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 281857

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith William Noakes | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Les Sharman | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Les LeLean | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
Ruth Hilary Walker | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
Robert Walker | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
Karen Sharman | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|||||
Pauline Iris Lewis | Ymddiriedolwr | 01 July 2011 |
|
|
||||
KATE MAWDSLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FREDERICK WOODS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EMMA JANE HEALEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.