ymddiriedolwyr THE LAVINIA NORFOLK CENTRE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 281865
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Theodore Brian Andrews | Cadeirydd | 01 July 2022 |
|
|
||||
Lucy McNamara | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Natalie Ann Webb | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Rebecca Denny | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|
||||
Simon Liley | Ymddiriedolwr | 04 August 2016 |
|
|||||
MIKE HENDRY | Ymddiriedolwr | 20 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.