Hanes ariannol NEWBRIDGE COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 281874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.10k £16.88k £9.90k £4.56k £12.57k
Cyfanswm gwariant £10.82k £3.93k £7.82k £8.26k £13.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £16.57k N/A N/A N/A