Hanes ariannol THE TRURO CHORAL SOCIETY (THE TRURO SINGERS)

Rhif yr elusen: 281902
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £47.53k £9.78k £38.14k £30.21k £43.09k
Cyfanswm gwariant £50.24k £4.91k £22.95k £41.97k £25.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A