ST WILFRID'S HOSPICE (SOUTH COAST) LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
St Wilfrid's Hospice provides and promotes high quality specialist palliative care through inpatient & community services. The charity operates a 14 bed inpatient unit; hospice at home service; a day hospice open 3 days a week; a community team caring for up over 230 patients at any one time; a bereavement service; an education centre and support and advice to patients & staff in local hospitals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£8,391,633
Roddion a chymynroddion | £3.42m | |
Weithgareddau elusennol | £1.71m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £3.05m | |
Buddsoddiadau | £216.26k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£9,334,223
Codi arian | £3.17m | |
Weithgareddau elusennol | £6.17m | |
Arall | £0 |
-£519 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £302,143 o 4 gontract(au) llywodraeth a £1,039,857 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £3.17m | |
Gwariant elusennol | £6.17m |
Pobl

213 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
576 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 4 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
Llywodraethu
- 20 Mawrth 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1080358 SEAFORD STROKE AND CARING CLUB
- 29 Hydref 1981: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melanie Savill | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Dr Alastair Bateman | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
John James Martyn | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Dr Karla Greenberg | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Louise Bruce | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
Alan James Easter | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Victoria Mary Mudford | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||
Julian John Clayton | Ymddiriedolwr | 28 February 2018 |
|
|
||||
Ursula Watt | Ymddiriedolwr | 24 August 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.80m | £8.92m | £8.72m | £8.87m | £8.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.84m | £7.71m | £7.79m | £8.57m | £9.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £239.72k | £415.37k | £245.84k | £318.74k | £302.14k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.11m | £3.80m | £1.87m | £1.01m | £1.04m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.25m | £5.93m | £4.51m | £4.17m | £3.42m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.23m | £1.20m | £2.65m | £2.88m | £3.05m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.30m | £1.55m | £1.56m | £1.75m | £1.71m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.83k | £3.97k | £3.82k | £82.12k | £216.26k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £240.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.46m | £1.72m | £2.20m | £2.64m | £1.92m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.39m | £5.50m | £5.19m | £5.59m | £6.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.44m | £2.21m | £2.60m | £2.97m | £3.17m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £75.30k | £94.15k | £51.95k | £81.15k | £75.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £15.40m | £14.92m | £14.50m | £14.15m | £13.79m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £8.24k | £0 | £4.09k | £2.86k | £2.35k | |
|
Cyfanswm asedau | £6.66m | £8.26m | £9.52m | £10.28m | £9.74m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £884.02k | £783.73k | £695.22k | £807.86k | £843.23k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18TH MAY 1981, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 10 SEPTEMBER 2003 AND 21 NOVEMBER 2007 AND 21 OCTOBER 2009 as amended on 27 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PEOPLE SUFFERING FROM CANCER AND OTHER TERMINAL CONDITIONS AND THE RELIEF OF THE CARERS AND FAMILIES OF SUCH PEOPLE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Wilfrids Hospice
Walton Lane
Bosham
CHICHESTER
PO18 8QB
- Ffôn:
- 01243775302
- E-bost:
- general@stwh.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window