Ymddiriedolwyr CORNWALL LEUKAEMIA TRUST
Rhif yr elusen: 281979

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Anton Kruger | Cadeirydd | 01 April 1992 |
|
|
||||
John Botfield | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Michael Howell | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Dr Ruth Witherall | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Michelle Vasanthi Furtado | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
David Tucker | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
DR Adam Forbes | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
Nicholas Vincent | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|
||||
Geoffrey Wolstencroft | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|
||||
Bryson Pottinger | Ymddiriedolwr | 01 November 2006 |
|
|
||||
DR Michael Desmond Creagh Dr | Ymddiriedolwr | 01 January 1996 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.