ymddiriedolwyr ALEXANDRA PARK AND PALACE
Rhif yr elusen: 281991
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sean O'Donovan Cllr | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Ahmed Muntaqim Mahbub Cllr | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Elliott Cllr | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Emine Ibrahim Cllr | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Anne Stennett Cllr | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|||||
Nick da Costa | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
Duncan Neill | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Jason Beazley | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Nigel Willmott | Ymddiriedolwr | 01 June 1996 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.