Hanes ariannol BRITISH-AMERICAN ARTS ASSOCIATION LIMITED

Rhif yr elusen: 282014
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £111.93k £125.21k £105.85k £19.73k £9.86k
Cyfanswm gwariant £106.51k £115.27k £116.77k £14.41k £3.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A