Ymddiriedolwyr PRESTON CAPES VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 282040

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Ivy Purcell | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|
||||
Christine Jayne Wareing | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Andrew Bryan Sedman | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Victoria Louise Brooks | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Rachel Bracher | Ymddiriedolwr | 04 August 2021 |
|
|
||||
Dr Andrew William Bracher | Ymddiriedolwr | 04 August 2021 |
|
|
||||
Gerard Hoare | Ymddiriedolwr | 04 August 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.