Hanes ariannol HAMPSTEAD COMMUNITY ACTION LIMITED
Rhif yr elusen: 282089
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £290.23k | £338.56k | £262.83k | £307.67k | £375.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £334.21k | £335.59k | £247.04k | £276.35k | £332.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £41.40k | £41.55k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £97.05k | £41.43k | £100.11k | £53.09k | £50.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.