Hanes ariannol BASINGSTOKE AND NORTH HAMPSHIRE MEDICAL TRUST FUND
Rhif yr elusen: 282094
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £649.64k | £1.49m | £506.61k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £743.04k | £1.56m | £673.93k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.75k | £4.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £192.31k | £1.24m | £376.48k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £457.11k | £0 | £130.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £245.65k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £221 | £239 | £128 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £2.08k | £227.46k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £463.67k | £1.37m | £3.89k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £271.57k | £151.94k | £56.77k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.80k | £1.80k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £7.80k | £37.76k | £613.27k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.