Dogfen lywodraethu CROSSROADS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 282102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03/11/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/11/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/11/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/05/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/03/2012
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE STRESSES EXPERIENCED BY CARERS AND BENEFICIARIES; AND TO PROMOTE THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF CHARITIES WHICH OPERATE FOR THE CARE AND SUPPORT OF CARERS AND BENEFICIARIES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.