Hanes ariannol SIRI GURU SINGH SABHA, CROYDON

Rhif yr elusen: 282163
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £103.83k £73.03k £99.09k £122.57k £149.90k
Cyfanswm gwariant £77.30k £81.51k £71.75k £119.30k £144.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £6.10k