THE GLYN SCHOOL TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of Glyn School Trust is to rovide Glyn schoolwith additional educational facilities and supplies. It may also support other charitable purposes as the Trustees may determine.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Surrey
Llywodraethu
- 07 Ebrill 1981: Cofrestrwyd
- 21 Mawrth 2020: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.97k | £640 | £2.49k | £0 | £5.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.38k | £22.07k | £30.00k | £2.37k | £15.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2018 | 30 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2017 | 26 Mawrth 2018 | 49 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2016 | 16 Mawrth 2017 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 12TH FEBRUARY 1981
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUPILS AT GLYN SCHOOL IN EWELL IN THE COUNTY OF SURREY BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY. (B) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY DETERMINE.
Maes buddion
CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window