Hanes ariannol CELEBRITIES GUILD OF GREAT BRITAIN

Rhif yr elusen: 282298
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012
Cyfanswm Incwm Gros £59.64k £23.76k £31.93k £23.12k £24.83k
Cyfanswm gwariant £51.38k £29.94k £33.06k £24.17k £27.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A