Hanes ariannol MINORITY RIGHTS GROUP
Rhif yr elusen: 282305
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.89m | £2.90m | £4.58m | £5.14m | £6.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.65m | £3.05m | £4.27m | £4.15m | £5.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.53k | £111.76k | £1.07m | £732.84k | £286.33k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.08m | £1.14m | £48.18k | £42.01k | £1.44m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.77m | £1.73m | £4.52m | £5.09m | £4.59m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.74k | £9.52k | £7.68k | £6.16k | £7.14k | |
|
Incwm - Arall | £32.30k | £31.21k | £11.83k | £0 | £19.73k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.51m | £3.04m | £4.12m | £4.00m | £5.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £105.78k | £8.40k | £156.92k | £145.47k | £204.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.57k | £12.00k | £1.22k | £811 | £19.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.02m | £991.56k | £0 | £1.71m | £1.97m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £39.50k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.