ymddiriedolwyr MINORITY RIGHTS GROUP
Rhif yr elusen: 282305
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anastasia Crickley | Cadeirydd | 21 July 2022 |
|
|
||||
Vivek Sinha | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Amana Dawuda | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Pratima Gurung | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Master of Law Astrid Gunilla Margareta Thors | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Dr Jose Antonio Guevara Bermudez | Ymddiriedolwr | 15 May 2020 |
|
|
||||
George Ngwane | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
WILLIAM EDGAR FOYLE SAMUEL | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.