Hanes ariannol LONIA LIMITED

Rhif yr elusen: 282336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.89m £2.06m £1.96m £3.57m £3.88m
Cyfanswm gwariant £2.52m £2.36m £2.61m £3.58m £3.62m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £1.28m £1.00m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.89m £2.06m £1.96m £2.29m £2.88m
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.95m £2.10m £2.43m £3.21m £3.21m
Gwariant - Ar godi arian £574.96k £258.52k £181.26k £378.72k £411.01k
Gwariant - Llywodraethu £1.80k £1.80k £2.00k £2.00k £12.02k
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.94m £2.10m £2.42m £3.20m £3.20m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £574.96k £258.52k £181.26k £378.72k £411.01k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0