Hanes ariannol SINDHI ASSOCIATION OF UNITED KINGDOM

Rhif yr elusen: 282447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (31 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.26k £12.28k £17.89k £12.25k £14.30k
Cyfanswm gwariant £7.02k £6.08k £21.97k £23.20k £24.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £12.28k £12.48k N/A N/A