SINDHI ASSOCIATION OF UNITED KINGDOM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The primary objective is to promote Sindhi Culture
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Mai 1981: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonia Dembla | Ymddiriedolwr | 30 September 2018 |
|
|
||||
Haresh Lahori | Ymddiriedolwr | 30 September 2018 |
|
|
||||
Shalini Dhanjani | Ymddiriedolwr | 30 September 2018 |
|
|
||||
Gul Chugani | Ymddiriedolwr | 21 January 2018 |
|
|
||||
Umesh Daswani | Ymddiriedolwr | 21 January 2018 |
|
|
||||
Nanik Mulchandani | Ymddiriedolwr | 25 November 2012 |
|
|
||||
CHANDRU GIDOOMAL | Ymddiriedolwr | 15 October 2012 |
|
|
||||
BHAGWAN KHEMCHAND MIRCHANDANI | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr CHANDRU MALKANI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GUL MULCHANDANI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS ANJIE BHARWANEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LAL LALWANI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANIL SHIVDASANI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MURLI MUKHEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KISHEN RAMCHANDANI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.26k | £12.28k | £17.89k | £12.25k | £14.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.02k | £6.08k | £21.97k | £23.20k | £24.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £12.28k | £12.48k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Mawrth 2025 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Mehefin 2024 | 127 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Mawrth 2023 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Gorffennaf 2022 | 172 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Mawrth 2022 | 411 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3RD APRIL 1981
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE THE SINDHI HINDU FAITH. 2. TO RELIEVE POVERTY AMONG THE MEMBERS OF COMMUNITY. 3. TO EDUCATE THE MEMBERS OF COMMUNITY. 4. TO PROMOTE THE STUDY OF RESEARCH IN THE SINDHI LANGUAGE AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
UNDEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
230a Kenton Road
Harrow
HA3 8BY
- Ffôn:
- 02089092151
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window