Hanes ariannol COMMUNITY OF SAINT JOHN THE BAPTIST
Rhif yr elusen: 282448
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.05m | £1.06m | £908.04k | £864.14k | £880.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £499.63k | £559.79k | £503.68k | £627.89k | £782.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £680.46k | £644.44k | £566.72k | £658.39k | £632.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £216.80k | £185.53k | £69.66k | £74.69k | £117.82k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £157.45k | £228.36k | £271.66k | £131.06k | £129.75k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £499.63k | £552.46k | £480.34k | £579.19k | £733.62k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £7.33k | £23.34k | £48.69k | £49.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.25k | £3.30k | £3.47k | £4.20k | £3.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £7.33k | £23.34k | £48.69k | £49.22k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.