Ymddiriedolwyr COLD ASHBY PLAYING FIELDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 282455

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIL THOMAS HARPHAM | Cadeirydd | 12 March 2019 |
|
|
||||
Steven Robert Roper | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Martin Dempsey | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
Mervyn Taylor | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
||||
Sharon Taylor | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
||||
Michael Berry | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
||||
Rod Bailey | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
||||
Colin Ritchie | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
||||
FIONA TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER CHARLES MILLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALEX TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Ruth Sleigh | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rose Dempsey | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.