Hanes ariannol GATEHOUSE EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 282558
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.68m | £5.76m | £6.12m | £6.66m | £7.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.83m | £5.14m | £5.29m | £6.28m | £6.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £72.52k | £11.75k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £81.11k | £23.88k | £5.00k | £28.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.18k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.67m | £5.67m | £6.10m | £6.66m | £7.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.71k | £6.37k | £20 | £17 | £447 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.83m | £5.14m | £5.29m | £6.28m | £6.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.79k | £18.69k | £23.31k | £0 | £25.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.