Hanes ariannol ALDEBURGH MUSIC ENDOWMENT FUND
Rhif yr elusen: 282610
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £891.48k | £707.42k | £1.60m | £1.45m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.37m | £991.65k | £2.91m | £17.17m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £14.55k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £247.03k | £27.03k | £837.85k | £1.02m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £328.56k | £330.56k | £324.79k | £223.06k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £315.89k | £349.83k | £354.25k | £197.93k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £79.07k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £207.02k | £23.00k | £808.00k | £917.08k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.30m | £902.94k | £2.84m | £556.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £66.89k | £54.24k | £65.67k | £18.13k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £37.69k | £4.00k | £4.10k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £898.06k | £533.06k | £2.53m | £47.89k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £310 | £34.46k | £0 | £16.60m | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.