Hanes ariannol BRACKNELL CHORAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 282753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.72k £14.96k £25.93k £37.53k £38.13k
Cyfanswm gwariant £31.65k £12.44k £34.21k £39.12k £29.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A