Ymddiriedolwyr ROMSEY CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 282827

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Dyne | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
Dr Sonia Helen Barros D'Sa | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
Clare Hogger | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Jane Bull | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|
||||
Hilary Mitchell | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|
||||
Christine Sprott | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
Catherine Chatters | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
Claire Wickens | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
John Bailes | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
Julia Loescher | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
Sarah Andrews | Ymddiriedolwr | 16 October 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.