Hanes ariannol BATTERSEA ARTS CENTRE

Rhif yr elusen: 282857
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.73m £5.79m £5.80m £4.73m £4.28m
Cyfanswm gwariant £6.40m £4.68m £5.75m £6.56m £6.39m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £60.00k £60.00k £60.00k £3.28k £6.65k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £713.21k £1.61m £1.52m £941.67k
Incwm o roddion a chymynroddion £3.57m £4.38m £3.92m £2.60m £2.11m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.13m £548.54k £1.19m £1.72m £1.70m
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.03m £154.25k £599.97k £397.28k £421.80k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.45k £288 £474 £19.62k £44.28k
Incwm - Arall £0 £713.21k £75.47k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.43m £4.26m £5.05m £5.36m £5.27m
Gwariant - Ar godi arian £166.19k £81.39k £118.57k £205.07k £1.11m
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £54.86k £183.53k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £804.87k £342.77k £586.46k £992.00k £0