Hanes ariannol CARLEE LTD

Rhif yr elusen: 282873
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £532.35k £459.05k £505.94k £566.44k £284.94k
Cyfanswm gwariant £773.62k £438.96k £483.69k £1.69m £573.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £487.50k N/A £423.50k £484.00k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A £0 £0 N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £44.85k N/A £82.44k £82.44k N/A
Incwm - Arall £0 N/A £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion £487.50k N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £752.58k N/A £465.60k £1.69m N/A
Gwariant - Ar godi arian £21.04k N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £752.58k N/A £465.60k £1.69m N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £21.04k N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £0 N/A £18.09k £1.68k N/A