Hanes ariannol SHERE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 282960
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £59.66k £68.89k £61.89k £84.79k £122.86k
Cyfanswm gwariant £30.74k £20.86k £40.03k £80.64k £278.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £8.86k £8.39k N/A N/A