Ymddiriedolwyr SHERE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 282960

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Keeble | Cadeirydd | 10 September 2018 |
|
|
||||
Naia Edwards | Ymddiriedolwr | 28 October 2024 |
|
|
||||
Trudie Etherington | Ymddiriedolwr | 21 August 2024 |
|
|
||||
Claire Dobson | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
John kenneth Wells | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Rev Timothy Heaney | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
David Galloway | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|
||||
Michael DODD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.