Dogfen lywodraethu WORD OF LIFE MINISTRIES UK LIMITED
Rhif yr elusen: 283041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3 JULY 1981 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 28 AUGUST 1981, 17 OCTOBER 1988, 15 MARCH 2004, 10 JUNE 2004, 20 JULY 2005 AND 9 MARCH 2007
Gwrthrychau elusennol
THE EVANGELISATION AND DISCIPLESHIP OF YOUTH THROUGH VARIOUS MEANS CONSISTENT WITH THE HOLY SCRIPTURES TO BUILD UP AND STRENGTHEN THE CHURCH OF JESUS CHRIST.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.